SEYNAEVE CAMILLE JACQUES GERARD
Informe ejecutivo de SEYNAEVE CAMILLE JACQUES GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SEYNAEVE CAMILLE JACQUES GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POZOS DE QUIBAS SL | Administrador Unico | 12/07/2017 | |
CLUB DEPORTIVO CHAPARRAL TORREVIEJA SL | Administrador Unico | 10/10/2011 | |
CONSORCIO URBANISTICO CHAPARRAL SA | Administrador Unico | 08/07/2011 | |
AGUAS DE QUIBAS SA | Administrador Unico | 07/07/2011 |
VINCULACIONES DE SEYNAEVE CAMILLE JACQUES GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEYNAEVE CAMILLE JACQUES GERARD
Empresa: POZOS DE QUIBAS SL
Administrador Unico
- Seynaeve Camille Jacques Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3147 , F 2, S 8, H A 104377, I/A 3 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-03
Administrador Unico
- Seynaeve Camille Jacques Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730 , F 79, S 8, H A 28398, I/A 3 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-03
Empresa: CONSORCIO URBANISTICO CHAPARRAL SA
Administrador Unico
- Seynaeve Camille Jacques Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579 , F 198, S 8, H A 20429, I/A 5 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-03
Empresa: AGUAS DE QUIBAS SA
Administrador Unico
- Seynaeve Camille Jacques Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 70, S 8, H A 20903, I/A 6 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-03
Información de SEYNAEVE CAMILLE JACQUES GERARD
Mostramos los datos de SEYNAEVE CAMILLE JACQUES GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEYNAEVE CAMILLE JACQUES GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos