SEVILLANO RUIZ MANUEL
Informe ejecutivo de SEVILLANO RUIZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEVILLANO RUIZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUANDARLENE SL | Administrador Unico | 13/11/2013 | |
GRINFIUNO SL | Administrador Mancomunado | 05/04/2013 |
VINCULACIONES DE SEVILLANO RUIZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLANO RUIZ MANUEL
Empresa: DISEÑO FINAL SL
Liquidador
- Sevillano Ruiz Carlos
- Sevillano Ruiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26934 , F 143, S 8, H M 485384, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-28
Empresa: DISEÑO FINAL SL
Administrador Solidario
- Sevillano Ruiz Carlos
- Sevillano Ruiz Manuel
Liquidador
- Sevillano Ruiz Carlos
- Sevillano Ruiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26934 , F 143, S 8, H M 485384, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-28
Empresa: JUANDARLENE SL
Administrador Unico
- Sevillano Ruiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31619 , F 161, S 8, H M 568978, I/A 1 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-28
Empresa: GRINFIUNO SL
Administrador Mancomunado
- Sevillano Ruiz Carlos
- Sevillano Ruiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30950 , F 75, S 8, H M 557074, I/A 1 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Empresa: CLINICA DENTAL SEVILLANO ORTIZ SL
Liquidador
- Sevillano Ruiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13285 , F 91, S 8, H M 215250, I/A 3 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
Empresa: CLINICA DENTAL SEVILLANO ORTIZ SL
Administrador Unico
- Sevillano Ruiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13285 , F 91, S 8, H M 215250, I/A 3 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-28
Empresa: DISEÑO FINAL SL
Administrador Solidario
- Sevillano Ruiz Carlos
- Sevillano Ruiz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26934 , F 141, S 8, H M 485384, I/A 1 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-28
Información de SEVILLANO RUIZ MANUEL
Mostramos los datos de SEVILLANO RUIZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLANO RUIZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos