SEVILLANO MELERO IVAN
Informe ejecutivo de SEVILLANO MELERO IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SEVILLANO MELERO IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BORAGO ARAGON INTERNACIONAL SL | Secretario No Consejero | 07/07/2015 | |
MIRADOR DEL CENTENARIO SL | Secretario No Consejero | 02/07/2014 | |
TORRES DEL CIELO SL | Secretario No Consejero | 15/04/2014 |
VINCULACIONES DE SEVILLANO MELERO IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLANO MELERO IVAN
Empresa: ENERGIAS ALTERNATIVAS ARAGONESAS SL
Apoderado
- Sevillano Melero Iban
- Sevillano Melero Iban
- Sevillano Melero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42911 , F 62, S 8, H M 758589, I/A 3 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Sevillano Melero Ivan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 123, S 8, H NA 33487, I/A 5 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-31
Empresa: BORAGO ARAGON INTERNACIONAL SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Sevillano Melero Ivan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3912 , F 102, S 8, H Z 53356, I/A 2 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-50
Empresa: MIRADOR DEL CENTENARIO SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Sevillano Melero Ivan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1721 , F 146, S 8, H NA 34138, I/A 2 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-31
Empresa: TORRES DEL CIELO SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Sevillano Melero Ivan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 76, S 8, H NA 34016, I/A 1 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-31
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Sevillano Melero Ivan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 121, S 8, H NA 33487, I/A 2 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-31
Empresa: URBAN CASTILLA LA MANCHA SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Naranjo Miguel Angel
- Sevillano Melero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 41, S 8, H TO 19959, I/A 18 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-45
Información de SEVILLANO MELERO IVAN
Mostramos los datos de SEVILLANO MELERO IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLANO MELERO IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos