SEVILLANO FRANCO AMELIA
Informe ejecutivo de SEVILLANO FRANCO AMELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEVILLANO FRANCO AMELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYCAR PELUQUERIA Y ESTETICA SL | Administrador Unico | 15/01/2024 | |
AYCAR PELUQUERIA Y ESTETICA SL | Apoderado | 22/03/2021 | |
AYCAR PELUQUERIA Y ESTETICA SL | Apoderado | 29/01/2016 |
VINCULACIONES DE SEVILLANO FRANCO AMELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLANO FRANCO AMELIA
Empresa: AYCAR PELUQUERIA Y ESTETICA SL
Administrador Unico
- Sevillano Franco Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684 , F 117, S 8, H CR 5408, I/A 10 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-13
Empresa: AYCAR PELUQUERIA Y ESTETICA SL
Apoderado
- Sevillano Franco Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 255 , F 82, S 8, H CR 5408, I/A 9 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-13
Empresa: AYCAR PELUQUERIA Y ESTETICA SL
Administrador Unico
- Sevillano Franco Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 255 , F 82, S 8, H CR 5408, I/A 8 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-13
Empresa: AYCAR PELUQUERIA Y ESTETICA SL
Administrador Unico
- Sevillano Franco Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 255 , F 82, S 8, H CR 5408, I/A 7 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-13
Empresa: AYCAR PELUQUERIA Y ESTETICA SL
Apoderado
- Sevillano Franco Amelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 255 , F 81, S 8, H CR 5408, I/A 6 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-13
Información de SEVILLANO FRANCO AMELIA
Mostramos los datos de SEVILLANO FRANCO AMELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLANO FRANCO AMELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos