SEVILLANO FERNANDEZ DAVID
Informe ejecutivo de SEVILLANO FERNANDEZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SEVILLANO FERNANDEZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOCALIZACION NUEVO MILENIO SL | Administrador Unico | 11/02/2016 | |
FUN MEAL RESTAURANTS SL | Administrador Unico | 08/04/2014 |
VINCULACIONES DE SEVILLANO FERNANDEZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLANO FERNANDEZ DAVID
Empresa: AL TRASTE COSLADA SL
Liquidador
- Sevillano Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20087 , F 11, S 8, H M 354505, I/A 5 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: AL TRASTE COSLADA SL
Administrador Unico
- Sevillano Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20087 , F 11, S 8, H M 354505, I/A 5 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Administrador Solidario
- Alou Cervera Luis
- Sevillano Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18454 , F 141, S 8, H M 320418, I/A 2 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-28
Empresa: GLOCALIZACION NUEVO MILENIO SL
Administrador Unico
- Sevillano Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23318 , F 114, S 8, H M 418120, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-28
Empresa: AL TRASTE COSLADA SL
Administrador Unico
- Sevillano Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20087 , F 11, S 8, H M 354505, I/A 4 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
Empresa: FUN MEAL RESTAURANTS SL
Administrador Unico
- Sevillano Fernandez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9214 , F 194, S 8, H M 148255, I/A 5 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Empresa: MAKING BACON SL
Apoderado
- Sevillano Fernandez David
- Sevillano Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27852 , F 75, S 8, H M 502009, I/A 4 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-28
Empresa: MAKING BACON SL
Apoderado
- Sevillano Fernandez David
- Sevillano Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27852 , F 3, S 8, H M 502009, I/A 2 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-28
Información de SEVILLANO FERNANDEZ DAVID
Mostramos los datos de SEVILLANO FERNANDEZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLANO FERNANDEZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos