SEVILLANO CASTILLO MARIA ROSA VICTORIA
Informe ejecutivo de SEVILLANO CASTILLO MARIA ROSA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEVILLANO CASTILLO MARIA ROSA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFA CAPITAL PRIVADO SICAV | Consejero | 05/07/2013 | 24/08/2021 |
ALFA CAPITAL PRIVADO SICAV | Presidente | 25/07/2018 | 24/08/2021 |
ARES EUROPA EDITORES SL | Administrador Unico | 25/06/2021 |
VINCULACIONES DE SEVILLANO CASTILLO MARIA ROSA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLANO CASTILLO MARIA ROSA VICTORIA
Empresa: ALFA CAPITAL PRIVADO SICAV
Consejero
- Rastrero Martin Maria Ines
- Sevillano Castillo Maria Rosa Victoria
Presidente
- Sevillano Castillo Maria Rosa Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37866 , F 110, S 8, H M 226191, I/A 39 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-28
Empresa: ARES EUROPA EDITORES SL
Administrador Unico
- Sevillano Castillo Maria Rosa Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19157 , F 24, S 8, H M 335232, I/A 7 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-28
Empresa: ALFA CAPITAL PRIVADO SICAV
Auditor
Consejero
- Sevillano Castillo Maria Rosa Victoria
Presidente
- Sevillano Castillo Maria Rosa Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13832 , F 225, S 8, H M 226191, I/A 37 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Empresa: ALFA CAPITAL PRIVADO SICAV
Consejero
- Sevillano Castillo Maria Rosa Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13832 , F 222, S 8, H M 226191, I/A 27 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-28
Información de SEVILLANO CASTILLO MARIA ROSA VICTORIA
Mostramos los datos de SEVILLANO CASTILLO MARIA ROSA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLANO CASTILLO MARIA ROSA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos