SEVILLA SANCHEZ JORGE LUIS
Informe ejecutivo de SEVILLA SANCHEZ JORGE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEVILLA SANCHEZ JORGE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIO BRAVO SA | Administrador Unico | 28/08/2018 | |
JORSE INVERSIONES Y ACTIVOS SL | Socio Unico | 14/07/2014 | |
JORSE INVERSIONES Y ACTIVOS SL | Administrador Unico | 14/07/2014 | |
INVERCRISALIS SL | Administrador Unico | 22/07/2013 | |
GRAN HOTEL LOS ANGELES SA | Administrador Unico | 25/03/2010 | |
SEYBAL SA | Administrador Unico | 25/03/2010 | |
RESIDENCIA LIABENY SA | Administrador Unico | 25/03/2010 | |
SALUD SA | Administrador Unico | 25/03/2010 |
VINCULACIONES DE SEVILLA SANCHEZ JORGE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLA SANCHEZ JORGE LUIS
Empresa: RIO BRAVO SA
Administrador Unico
- Sevilla Sanchez Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 110, S 8, H M 42311, I/A 20 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-28
Empresa: SEYBAL SA
Administrador Unico
- Sevilla Sanchez Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 179, S 8, H M 42907, I/A 21 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: SALUD SA
Administrador Unico
- Sevilla Sanchez Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 78, S 8, H M 46229, I/A 15 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: GRAN HOTEL LOS ANGELES SA
Administrador Unico
- Sevilla Sanchez Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31325 , F 2, S 8, H M 42910, I/A 17 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: RESIDENCIA LIABENY SA
Administrador Unico
- Sevilla Sanchez Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17649 , F 222, S 8, H M 74565, I/A 32 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Empresa: RIO BRAVO SA
Administrador Unico
- Sevilla Sanchez Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 109, S 8, H M 42311, I/A 19 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28
Empresa: RIO BRAVO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Sevilla Sanchez Jorge Luis
Consejero
- Sevilla Moran Andres
- Sevilla Moran Jorge
- Sevilla Pereda Antonio Santiago
- Sevilla Pereda Francisco Javier
- Sevilla Sanchez Jorge Luis
Presidente
- Sevilla Sanchez Jorge Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 109, S 8, H M 42311, I/A 19 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28
Empresa: GRAN HOTEL LOS ANGELES SA
Administrador Unico
- Sevilla Sanchez Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31325 , F 1, S 8, H M 42910, I/A 14 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-28
Empresa: SEYBAL SA
Administrador Unico
- Sevilla Sanchez Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 178, S 8, H M 42907, I/A 18 (16/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-28
Empresa: SALUD SA
Administrador Unico
- Sevilla Sanchez Jorge Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 77, S 8, H M 46229, I/A 12 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-28
VER MAS ACTOS
Información de SEVILLA SANCHEZ JORGE LUIS
Mostramos los datos de SEVILLA SANCHEZ JORGE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLA SANCHEZ JORGE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos