SEVILLA ROMERO ANTONIO
Informe ejecutivo de SEVILLA ROMERO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SEVILLA ROMERO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEFER SEGUROS E INVERSIONES SL | Administrador Unico | 09/01/2019 | 23/12/2021 |
SEFER ADMINISTRACIONES SL | Administrador Unico | 26/11/2021 | |
SM KITAB SL | Administrador Unico | 25/11/2021 | |
ANSEROME GESTION XXI SL | Administrador Unico | 26/02/2014 | 04/07/2019 |
VINCULACIONES DE SEVILLA ROMERO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLA ROMERO ANTONIO
Empresa: SEFER SEGUROS E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Sevilla Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10600, L 7881, F 199, S 8, H V 185426, I/A 2 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-46
Empresa: SEFER ADMINISTRACIONES SL
Administrador Unico
- Sevilla Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4727, L 2037, F 127, S 8, H V 31018, I/A 6 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-46
Empresa: SM KITAB SL
Administrador Unico
- Sevilla Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8912, L 6198, F 20, S 8, H V 129886, I/A 2 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-46
Empresa: ANSEROME GESTION XXI SL
Administrador Unico
- Sevilla Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9756, L 7038, F 65, S 8, H V 158220, I/A 2 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-46
Empresa: SEFER SEGUROS E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Sevilla Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10600, L 7881, F 197, S 8, H V 185426, I/A 1 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-46
Empresa: ANSEROME GESTION XXI SL
Administrador Unico
- Sevilla Romero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9756, L 7038, F 62, S 8, H V 158220, I/A 1 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-46
Información de SEVILLA ROMERO ANTONIO
Mostramos los datos de SEVILLA ROMERO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLA ROMERO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos