SEVILLA QUINTANA ESTEBAN-GONZALO
Informe ejecutivo de SEVILLA QUINTANA ESTEBAN-GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEVILLA QUINTANA ESTEBAN-GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL SEMAICA SL | Consejero Delegado | 02/02/2021 | |
GRUPO EMPRESARIAL SEMAICA SL | Consejero | 02/02/2021 | |
SEMAICA EPOWER SL | Administrador Unico | 26/09/2019 | |
SEMAICA TOOLS SL | Administrador Unico | 16/04/2019 | |
SEMAICA ENERGY SL | Administrador Unico | 16/04/2019 |
VINCULACIONES DE SEVILLA QUINTANA ESTEBAN-GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLA QUINTANA ESTEBAN-GONZALO
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL SEMAICA SL
Consejero Delegado
- Sevilla Quintana Esteban-gonzalo
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41382 , F 153, S 8, H M 733370, I/A 8 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL SEMAICA SL
Consejero Delegado
- Sevilla Quintana Esteban-gonzalo
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41382 , F 140, S 8, H M 733370, I/A 1 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: SEMAICA EPOWER SL
Administrador Unico
- Sevilla Quintana Esteban-gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37900 , F 146, S 8, H M 674916, I/A 5 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Empresa: SEMAICA ENERGY SL
Administrador Unico
- Sevilla Quintana Esteban-gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38235 , F 114, S 8, H M 680355, I/A 5 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Empresa: SEMAICA TOOLS SL
Administrador Unico
- Sevilla Quintana Esteban-gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38256 , F 164, S 8, H M 680716, I/A 5 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Información de SEVILLA QUINTANA ESTEBAN-GONZALO
Mostramos los datos de SEVILLA QUINTANA ESTEBAN-GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLA QUINTANA ESTEBAN-GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos