SEVILLA MARTINEZ JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de SEVILLA MARTINEZ JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEVILLA MARTINEZ JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LATIN TRAVEL MONEY TRANSFER SA | Apoderado Solidario | 08/01/2009 | |
PROVIVIENDAS ALBA SIGLO XXI SL | Administrador Solidario | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE SEVILLA MARTINEZ JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLA MARTINEZ JOSE IGNACIO
Empresa: LATIN TRAVEL MONEY TRANSFER SA
Apoderado Solidario
- Sevilla Martinez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21893 , F 148, S 8, H M 357091, I/A 18 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-28
Empresa: PROVIVIENDAS ALBA SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Sevilla Martinez Jose Ignacio
- Sevilla Martinez Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835, L 599, F 130, S 8, H AB 17106, I/A 2 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-02
Información de SEVILLA MARTINEZ JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de SEVILLA MARTINEZ JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLA MARTINEZ JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos