SEVILLA FURIO OSCAR VICENTE
Informe ejecutivo de SEVILLA FURIO OSCAR VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEVILLA FURIO OSCAR VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROGER PRODUCCION TEXTIL SL | Socio Unico | 04/01/2019 | |
ROGER PRODUCCION TEXTIL SL | Administrador Unico | 04/01/2019 | |
BIRD TEXTIL CORPORATION SL | Socio Unico | 03/01/2019 | |
BIRD TEXTIL CORPORATION SL | Administrador Unico | 03/01/2019 | |
DRESS WORK SL | Socio Unico | 09/08/2013 | |
DRESS WORK SL | Administrador Unico | 09/08/2013 |
VINCULACIONES DE SEVILLA FURIO OSCAR VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLA FURIO OSCAR VICENTE
Empresa: ROGERSEV SL
Administrador Unico
- Sevilla Furio Oscar Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4408, L 1720, F 62, S 8, H V 23888, I/A 16 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-46
Empresa: ROGER PRODUCCION TEXTIL SL
Administrador Unico
- Sevilla Furio Oscar Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10599, L 7880, F 25, S 8, H V 185363, I/A 1 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-46
Empresa: ROGER PRODUCCION TEXTIL SL
Socio Único
- Sevilla Furio Oscar Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10599, L 7880, F 25, S 8, H V 185363, I/A 1 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-46
Empresa: BIRD TEXTIL CORPORATION SL
Administrador Unico
- Sevilla Furio Oscar Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10598, L 7879, F 25, S 8, H V 185327, I/A 1 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-46
Empresa: BIRD TEXTIL CORPORATION SL
Socio Único
- Sevilla Furio Oscar Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10598, L 7879, F 25, S 8, H V 185327, I/A 1 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-46
Empresa: ROGERSEV SL
Administrador Unico
- Sevilla Furio Oscar Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4408, L 1720, F 62, S 8, H V 23888, I/A 15 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-46
Empresa: ROGERSEV SL
Consejero Delegado
- Sevilla Furio Oscar Vicente
Consejero
- Furio Estevan Maria
- Sevilla Furio Oscar Vicente
- Sevilla Sanchez Eugenio Jose
Presidente
Secretario
- Sevilla Furio Oscar Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4408, L 1720, F 62, S 8, H V 23888, I/A 15 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-46
Empresa: ROGERSEV SL
Consejero Delegado
- Sevilla Furio Oscar Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4408, L 1720, F 61, S 8, H V 23888, I/A 13 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-46
Empresa: DRESS WORK SL
Administrador Unico
- Sevilla Furio Oscar Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7567, L 4868, F 143, S 8, H V 91720, I/A 6 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-46
Empresa: DRESS WORK SL
Socio Único
- Sevilla Furio Oscar Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7567, L 4868, F 143, S 8, H V 91720, I/A 6 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-46
Información de SEVILLA FURIO OSCAR VICENTE
Mostramos los datos de SEVILLA FURIO OSCAR VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLA FURIO OSCAR VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos