SEVILLA FRANQUELLI MATILDE
Informe ejecutivo de SEVILLA FRANQUELLI MATILDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEVILLA FRANQUELLI MATILDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS KDIME SL | Socio Unico | 22/03/2016 | 08/02/2023 |
PRODUCTOS KDIME SL | Administrador Unico | 20/05/2010 | 28/03/2016 |
VINCULACIONES DE SEVILLA FRANQUELLI MATILDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLA FRANQUELLI MATILDE
Empresa: PRODUCTOS KDIME SL
Administrador Unico
- Sevilla Franquelli Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12357 , F 46, S 8, H M 196333, I/A 6 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-28
Empresa: PRODUCTOS KDIME SL
Socio Único
- Sevilla Franquelli Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12357 , F 46, S 8, H M 196333, I/A 5 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Empresa: PRODUCTOS KDIME SL
Administrador Unico
- Sevilla Franquelli Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12357 , F 45, S 8, H M 196333, I/A 4 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-28
Información de SEVILLA FRANQUELLI MATILDE
Mostramos los datos de SEVILLA FRANQUELLI MATILDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLA FRANQUELLI MATILDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos