SEVILLA FOLGUEIRA SANDRA
Informe ejecutivo de SEVILLA FOLGUEIRA SANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEVILLA FOLGUEIRA SANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FADO & TANGO SL | Administrador Unico | 07/10/2022 | |
FADO & TANGO SL | Socio Unico | 07/10/2022 |
VINCULACIONES DE SEVILLA FOLGUEIRA SANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLA FOLGUEIRA SANDRA
Empresa: MEDIADORES DEL VALLES SL
Administrador Unico
- Sevilla Folgueira Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44415 , F 57, S 8, H B 455455, I/A 5 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-235-08
Empresa: MEDIADORES DEL VALLES SL
Administrador Unico
- Sevilla Folgueira Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44415 , F 57, S 8, H B 455455, I/A 3 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-08
Empresa: FADO & TANGO SLNE
Administrador Unico
- Sevilla Folgueira Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 96 , F 4, S 9, H M 2201, I/A 5 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: FADO & TANGO SLNE
Nuevo Socio Único
- Sevilla Folgueira Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 96 , F 4, S 9, H M 2201, I/A 5 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Empresa: LOGISTICA CORREDOR DEL HENARES SL
Administrador Unico
- Sevilla Folgueira Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43727 , F 75, S 8, H M 771810, I/A 3 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Empresa: LOGISTICA CORREDOR DEL HENARES SL
Administrador Unico
- Sevilla Folgueira Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2033 , F 135, S 8, H AL 51963, I/A 5 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-04
Empresa: LOGISTICA CORREDOR DEL HENARES SL
Nuevo Socio Único
- Sevilla Folgueira Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2033 , F 135, S 8, H AL 51963, I/A 5 (16/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-04
Información de SEVILLA FOLGUEIRA SANDRA
Mostramos los datos de SEVILLA FOLGUEIRA SANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLA FOLGUEIRA SANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos