SEVILLA BRAVO PAULA
Informe ejecutivo de SEVILLA BRAVO PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEVILLA BRAVO PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONDA LOGISTIC SL | Administrador Unico | 11/08/2022 | |
UNIVER NEGOC SL | Administrador Unico | 09/09/2021 | |
ADERI PROJECTS SL | Administrador Unico | 03/09/2021 | |
DESEC INVEST SL | Administrador Unico | 01/09/2021 | |
TECH ARCHIVE SL | Administrador Unico | 31/08/2021 | |
TECH ARCHIVE SL | Socio Unico | 31/08/2021 | |
FRUTAS REBOLLO SA | Administrador Unico | 08/07/2021 | |
EUROPASHIPPING GLOBAL TRANSPORT SOLUTIONS SL | Apoderado | 04/11/2020 |
VINCULACIONES DE SEVILLA BRAVO PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVILLA BRAVO PAULA
Empresa: ONDA LOGISTIC SL
Administrador Unico
- Sevilla Bravo Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10390, L 7671, F 215, S 8, H V 178886, I/A 4 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-46
Empresa: TRANSGLORY SA
Apoderado
- Sevilla Bravo Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48011 , F 71, S 8, H B 136198, I/A 73 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-08
Empresa: UNIVER NEGOC SL
Administrador Unico
- Sevilla Bravo Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28735 , F 112, S 8, H B 9107, I/A 7 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-08
Empresa: ADERI PROJECTS SL
Administrador Unico
- Sevilla Bravo Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47645 , F 147, S 8, H B 558072, I/A 2 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-08
Empresa: DESEC INVEST SL
Administrador Unico
- Sevilla Bravo Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47645 , F 141, S 8, H B 558071, I/A 2 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-08
Empresa: TECH ARCHIVE SL
Administrador Unico
- Sevilla Bravo Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42134 , F 172, S 8, H M 745983, I/A 3 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-28
Empresa: TECH ARCHIVE SL
Socio Único
- Sevilla Bravo Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42134 , F 172, S 8, H M 745983, I/A 3 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-28
Empresa: FRUTAS REBOLLO SA
Administrador Unico
- Sevilla Bravo Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 143, S 8, H LE 1863, I/A 19 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-24
Apoderado
- Sevilla Bravo Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9342, L 6624, F 82, S 8, H V 144201, I/A 6 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-46
Empresa: TRANSGLORY SA
Apoderado
- Sevilla Bravo Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38321 , F 147, S 8, H B 136198, I/A 36 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-08
Información de SEVILLA BRAVO PAULA
Mostramos los datos de SEVILLA BRAVO PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVILLA BRAVO PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos