SEVERINO PONS HERNANDEZ
Informe ejecutivo de SEVERINO PONS HERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SEVERINO PONS HERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJAMURCIA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2011 | 29/12/2020 |
CAJAMURCIA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/10/2009 | 29/12/2020 |
CAJAMURCIA VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 26/01/2016 | 29/12/2020 |
VINCULACIONES DE SEVERINO PONS HERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEVERINO PONS HERNANDEZ
Apoderado
- Severino Pons Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 53, S 8, H MU 62613, I/A 90 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-30
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Monton Del Pozo
- Diego Elejabeitia Rodriguez
- Severino Pons Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 216, S 8, H MU 62613, I/A 39 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2504 , F 107, S 8, H MU 62613, I/A 27 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-201-30
Información de SEVERINO PONS HERNANDEZ
Mostramos los datos de SEVERINO PONS HERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEVERINO PONS HERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos