SESMA SOLIS FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de SESMA SOLIS FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SESMA SOLIS FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA | Apoderado | 30/03/2021 | |
IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA | Apoderado | 15/03/2018 | 07/05/2018 |
IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA | Apoderado | 28/07/2017 | 07/05/2018 |
VINCULACIONES DE SESMA SOLIS FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SESMA SOLIS FRANCISCO JAVIER
Apoderado
- Andivia Arjona Juan
- Ramiro Garcia Manuel
- Sesma Solis Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5708 , F 219, S 8, H BI 6046,A , I/ 227 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-48
Apoderado
- Amores Gorospe Javier Leandro
- Benito Del Valle Villalba Africa
- Garay Ibarreche Borja
- Garcia Galan Roberto
- Garcia Ruiz Francisco De Borja
- Nacenta Garcia Itziar
- Sanchez Rodriguez Diego
- Sesma Solis Francisco Javier
- Suarez Alonso Joaquin
- Triviño Fernandez Rafael
- Valverde Tauroni Fernando Santisima Trinidad
- Vaquero Gomez Oscar
- Zaragoza Baño Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5708 , F 210, S 8, H BI 6046,A , I/ 213 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-48
Apoderado
- Benito De Valle Villalba Africa
- Bocharan Merino Fernando
- Castillo Alonso Raquel
- Garay Ibarreche Borja
- Garcia Galan Roberto
- Garcia Ruiz Francisco De Borja
- Gonzalez Fernandez-conde Alicia
- Hermana Mendioroz Ignacio
- Hernandez Calpena Maria Del Mar
- Mediavilla Echevarria Antonio
- Naceta Garcia Itziar
- Rivera Lopez Adolfo Jose
- Sanchez Rodriguez Diego
- Sesma Solis Francisco Javier
- Suarez Alonso Joaquin
- Uranga Echeverria Leire
- Valverde Tauroni Fernando Santisima Trinidad
- Vaquero Gomez Oscar
- Villasante Diaz Jose Antonio
- Zaragoza Baño Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5708 , F 207, S 8, H BI 6046,A , I/ 211 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
Apoderado
- Amores Gorospe Javier Leandro
- Benito Del Valle Villalba Africa
- Bocharan Merino Fernando
- Garay Ibarreche Borja
- Garcia Galan Roberto
- Garcia Ruiz Francisco De Borja
- Hernandez Gonzalez Maria Susana
- Martin Baron Juan
- Nacenta Garcia Itziar
- Sanchez Rodriguez Diego
- Sanchez Romero Angel
- Sesma Solis Francisco Javier
- Valverde Tauroni Fernando Santisima Trinidad
- Vaquero Gomez Oscar
- Zaragoza Baño Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5524 , F 29, S 8, H BI 6046,A , I/ 197 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-48
Información de SESMA SOLIS FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de SESMA SOLIS FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SESMA SOLIS FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos