SESMA NAVASCUES PEDRO
Informe ejecutivo de SESMA NAVASCUES PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SESMA NAVASCUES PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLA MARCH CAPITAL GROUP SL | Apoderado Solidario | 06/11/2023 | |
LTC TRUCK WASH SL | Administrador Unico | 12/08/2022 | |
VENTURES HEXIS SL | Administrador Unico | 20/07/2022 | |
ALPHATIC DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 21/06/2021 | |
LIMINVEC 2019 SL | Administrador Unico | 08/07/2020 | |
CAR WASH EFFICIENTS SL | Administrador Solidario | 12/05/2020 | |
LIMINVEC SL | Administrador Solidario | 19/06/2017 | |
LANNISTER RENTAL SL | Administrador Unico | 12/06/2017 | |
SESBU AUGUSTA SL | Administrador Unico | 13/12/2016 | |
LABUCO SL | Apoderado | 28/09/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SESMA NAVASCUES PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SESMA NAVASCUES PEDRO
Empresa: SOLA MARCH CAPITAL GROUP SL
Apoderado Solidario
- Sesma Navascues Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42185 , F 128, S 8, H B 403222, I/A 6 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-08
Empresa: ARTIC ENGINYERIA SL
Administrador Unico
- Sesma Navascues Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37087 , F 13, S 8, H B 297900, I/A 5 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-08
Empresa: VENTURES HEXIS SL
Administrador Unico
- Sesma Navascues Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47871 , F 95, S 8, H B 564912, I/A 2 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-08
Empresa: MANAGEMENT STARFLEX SL
Administrador Unico
- Sesma Navascues Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47877 , F 216, S 8, H B 565135, I/A 1 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-122-08
Empresa: LIMINVEC 2019 SL
Administrador Unico
- Sesma Navascues Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47373 , F 19, S 8, H B 549986, I/A 1 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-08
Empresa: NAPLAC CONSTRUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Sesma Navascues Pedro
- Vez Ballabeni Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47108 , F 145, S 8, H B 541386, I/A 3 (12/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-08
Empresa: EL TRAPIO RESTAURANTE SL
Administrador Unico
- Sesma Navascues Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45303 , F 125, S 8, H B 483462, I/A 4 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-08
Empresa: LIMINVEC SL
Administrador Solidario
- Codinas Poch Albert
- Sesma Navascues Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45976 , F 184, S 8, H B 505734, I/A 1 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
Empresa: LANNISTER RENTAL SL
Administrador Unico
- Sesma Navascues Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44449 , F 184, S 8, H B 456353, I/A 3 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-08
Empresa: AUTOCENTRO SA
Administrador Solidario
- Sesma Navascues Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6655 , F 19, S 8, H B 56150, I/A 12 N (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-08
VER MAS ACTOS
Información de SESMA NAVASCUES PEDRO
Mostramos los datos de SESMA NAVASCUES PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SESMA NAVASCUES PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos