SERVET ALBANELL FRANCISCO
Informe ejecutivo de SERVET ALBANELL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERVET ALBANELL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALO | Mie.Cons.Rec | 01/07/2013 | 30/11/2022 |
COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALO | Tesorero Consejo Rector | 01/07/2013 | 30/11/2022 |
VINCULACIONES DE SERVET ALBANELL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERVET ALBANELL FRANCISCO
Mie.Cons.Rec
- Servet Albanell Francisco
Tesorero Consejo Rector
- Servet Albanell Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3884 , F 42, S 8, H A 135482, I/A 8 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-03
Mie.Cons.Rec
- Guardiola Chorro Felipe
- Reus Reus Jose Juan
- Servet Albanell Francisco
Pre.Cons.Rec
Tesorero Consejo Rector
- Servet Albanell Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3884 , F 41, S 8, H A 135482, I/A 7 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-03
Mie.Cons.Rec
- Avella Mas Miguel
- Guardiola Chorro Felipe
- Reus Reus Jose Juan
- Servet Albanell Francisco
Pre.Cons.Rec
Tesorero Consejo Rector
- Servet Albanell Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3884 , F 41, S 8, H A 135482, I/A 4 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-03
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Suplente
Tesorero Consejo Rector
- Servet Albanell Francisco
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3698 , F 19, S 8, H A 135482, I/A 1 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-03
Información de SERVET ALBANELL FRANCISCO
Mostramos los datos de SERVET ALBANELL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERVET ALBANELL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos