SERVAT JANE JORDI
Informe ejecutivo de SERVAT JANE JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERVAT JANE JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLASTIC SOURCING & SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 20/01/2021 | |
INNOVACION Y CAMBIO SL | Apoderado | 11/05/2011 |
VINCULACIONES DE SERVAT JANE JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERVAT JANE JORDI
Empresa: PLASTIC SOURCING & SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Servat Jane Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44870 , F 99, S 8, H B 469906, I/A 10 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-08
Empresa: PLASTIC SOURCING & SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Servat Jane Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44870 , F 99, S 8, H B 469906, I/A 9 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-08
Empresa: INNOVACION Y CAMBIO MADRID SL
Administrador Unico
- Servat Jane Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24389 , F 202, S 8, H M 438686, I/A 3 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Empresa: INNOVACION Y CAMBIO SL
Apoderado
- Servat Jane Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36059 , F 86, S 8, H B 275607, I/A 3 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-08
Información de SERVAT JANE JORDI
Mostramos los datos de SERVAT JANE JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERVAT JANE JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos