SERRITELLA MARIA SOLEDAD
Informe ejecutivo de SERRITELLA MARIA SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERRITELLA MARIA SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINANCIAL BROKERS 2021 SL | Socio Unico | 26/03/2021 | |
FINANCIAL BROKERS 2021 SL | Administrador Unico | 26/03/2021 | |
RAPICREDIT ONLINE 2021 SL | Socio Unico | 16/10/2020 | |
LEAN ON US DIGITAL SL | Administrador Unico | 19/10/2018 | |
RAPICREDIT ONLINE 2021 SL | Administrador Unico | 18/09/2018 |
VINCULACIONES DE SERRITELLA MARIA SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRITELLA MARIA SOLEDAD
Empresa: FINANCIAL BROKERS 2021 SL
Administrador Unico
- Serritella Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6021, L 4928, F 199, S 8, H MA160148, I/A 1 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-29
Empresa: FINANCIAL BROKERS 2021 SL
Socio Único
- Serritella Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6021, L 4928, F 199, S 8, H MA160148, I/A 1 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-29
Empresa: FALLSOLUTIONS SL
Socio Único
- Serritella Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5765, L 4672, F 33, S 8, H MA146990, I/A 2 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-29
Empresa: MARBELLA PARADISE COAST SL
Administrador Unico
- Serritella Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5423, L 4330, F 108, S 8, H MA129408, I/A 2 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-29
Empresa: FALLSOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Serritella Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5765, L 4672, F 32, S 8, H MA146990, I/A 1 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-29
Información de SERRITELLA MARIA SOLEDAD
Mostramos los datos de SERRITELLA MARIA SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRITELLA MARIA SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos