SERRET ESTALELLA PEDRO
Informe ejecutivo de SERRET ESTALELLA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRET ESTALELLA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIRURGIA ESTETICA PLASTICA I REPARADORA SLP | Administrador Solidario | 11/04/2019 | 06/10/2021 |
DUARTE Y SERRET MEDICOS ASOCIADOS SCP | Administrador Solidario | 18/12/2008 | 30/12/2020 |
DUARTE Y SERRET MEDICOS ASOCIADOS SCP | Liquidador | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
CIRURGIA ESTETICA PLASTICA I REPARADORA SLP | Administrador Mancomunado | 25/01/2019 | 11/04/2019 |
VINCULACIONES DE SERRET ESTALELLA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRET ESTALELLA PEDRO
Administrador Solidario
- Serret Estalella Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46729 , F 103, S 8, H B 529001, I/A 3 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-08
Liquidador
- Serret Estalella Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40918 , F 99, S 8, H B 372692, I/A 2 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-08
Administrador Solidario
- Duarte Pires Maria Dalila
- Serret Estalella Pedro
Liquidador
- Serret Estalella Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40918 , F 99, S 8, H B 372692, I/A 2 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-08
Administrador Solidario
- Duarte Pires Maria Dalila
- Serret Estalella Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46729 , F 103, S 8, H B 529001, I/A 2 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-08
Administrador Mancomunado
- Duarte Pires Maria Dalila
- Serret Estalella Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46729 , F 103, S 8, H B 529001, I/A 2 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-08
Administrador Mancomunado
- Duarte Pires Maria Dalila
- Serret Estalella Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46729 , F 102, S 8, H B 529001, I/A 1 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Administrador Solidario
- Duarte Pires Maria Dalila
- Serret Estalella Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40918 , F 98, S 8, H B 372692, I/A 1 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08
Información de SERRET ESTALELLA PEDRO
Mostramos los datos de SERRET ESTALELLA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRET ESTALELLA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos