SERRAVIÑALS MANEN ELIAS
Informe ejecutivo de SERRAVIÑALS MANEN ELIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRAVIÑALS MANEN ELIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIO AIGUA CALELLA SL | Apoderado Solidario | 10/08/2017 |
VINCULACIONES DE SERRAVIÑALS MANEN ELIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRAVIÑALS MANEN ELIAS
Apoderado Solidario
- Serraviñals Manen Elias
- Serraviñals Manen Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47151 , F 7, S 8, H B 16139, I/A 549 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-95-08
Empresa: GESTIO AIGUA CALELLA SL
Gerente
- Serraviñals Manen Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44137 , F 45, S 8, H B 446767, I/A 20 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-08
Empresa: GESTIO AIGUA CALELLA SL
Apoderado Solidario
- Serraviñals Manen Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44093 , F 27, S 8, H B 446767, I/A 10 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45385 , F 44, S 8, H B 16139, I/A 473 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45368 , F 2, S 8, H B 16139, I/A 437 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-08
Apoderado Solidario
Apoderado
- Azorin Poveda Jordi
- Gall Martin David
- Masferrer Clariana Andreu
- Pla De Los Rios Sergi
- Serraviñals Manen Elias
- Torrico Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45368 , F 2, S 8, H B 16139, I/A 437 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-08
Empresa: GESTIO AIGUA CALELLA SL
Gerente
- Serraviñals Manen Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44093 , F 21, S 8, H B 446767, I/A 3 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-08
Apoderado
- Serraviñals Manen Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43257 , F 133, S 8, H B 16139, I/A 384 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-08
Información de SERRAVIÑALS MANEN ELIAS
Mostramos los datos de SERRAVIÑALS MANEN ELIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRAVIÑALS MANEN ELIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos