SERRATOSA LUJAN BEGOÑA
Informe ejecutivo de SERRATOSA LUJAN BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SERRATOSA LUJAN BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AHINSA DIVERSIFICACION SCR SA | Presidente | 17/11/2022 | |
AHINSA DIVERSIFICACION SCR SA | Consejero | 16/11/2022 | |
FINMASER DIVERSIFICACION SL | Socio Unico | 17/07/2019 | |
FINMASER DIVERSIFICACION SL | Administrador Mancomunado | 15/02/2019 | |
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SA | Representante | 17/09/2015 |
VINCULACIONES DE SERRATOSA LUJAN BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRATOSA LUJAN BEGOÑA
Empresa: GLOBAL EFFICIENCY CMA 2001 SICAV
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Representante
- Serratosa Lujan Begoña
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27508 , F 21, S 8, H M 286894, I/A 35 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Empresa: AHINSA DIVERSIFICACION SA
Presidente
- Serratosa Lujan Begoña
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44289 , F 104, S 8, H M 780724, I/A 2 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: AHINSA DIVERSIFICACION SA
Consejero
- Gomez Jimenez Enrique
- Perez Dura Ana Maria
- Serratosa Lujan Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44289 , F 101, S 8, H M 780724, I/A 1 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Garcia Bejines Jose Manuel
- Giesso Cazenave Mirta
- Lavilla Rubira Carlos
- Martinavarro Ferrer Enrique
- Serratosa Lujan Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32471 , F 217, S 8, H M 565728, I/A 16 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Empresa: FINMASER DIVERSIFICACION SL
Socio Único
- Serratosa Lujan Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9753, L 7035, F 89, S 8, H V 122707, I/A 31 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-46
Empresa: PAY OUT INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Representante
- Serratosa Lujan Begoña
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27031 , F 216, S 8, H M 487056, I/A 13 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Empresa: FINMASER DIVERSIFICACION SL
Administrador Mancomunado
- Perez Dura Ana Maria
- Serratosa Lujan Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9753, L 7035, F 89, S 8, H V 122707, I/A 29 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-46
Empresa: FINMASER DIVERSIFICACION SL
Consejero
- Martinavarro Ferrer Enrique
- Perez Dura Ana Maria
- Serratosa Lujan Begoña
Presidente
- Serratosa Lujan Begoña
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9753, L 7035, F 89, S 8, H V 122707, I/A 29 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-46
Empresa: PAY OUT INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Serratosa Lujan Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27031 , F 47, S 8, H M 487056, I/A 11 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Consejero Delegado
Consejero
Ent.Reg.Cont
Presidente
Representante
- Garcia Bejines Jose Manuel
- Giesso Cazenave Mirta
- Lavilla Rubira Carlos
- Martinavarro Ferrer Enrique
- Serratosa Lujan Begoña
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32471 , F 211, S 8, H M 565728, I/A 9 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
VER MAS ACTOS
Información de SERRATOSA LUJAN BEGOÑA
Mostramos los datos de SERRATOSA LUJAN BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRATOSA LUJAN BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos