SERRATO MARTINEZ JAVIER
Informe ejecutivo de SERRATO MARTINEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERRATO MARTINEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIAS NOSTEM SL | Apoderado | 18/01/2024 | |
ASISTENCIA INTEGRAL PERSONALIZADA SL | Apoderado | 18/01/2024 | |
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SA | Apoderado | 18/01/2024 | |
CLINICAS RESIDENCIAS Y SANATORIOS SL | Apoderado | 18/01/2024 | |
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SA | Apoderado | 01/02/2021 | |
SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SOCIOSANITARIA SA | Apoderado Solidario | 29/10/2020 | |
SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SA | Apoderado Solidario | 29/10/2020 |
VINCULACIONES DE SERRATO MARTINEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRATO MARTINEZ JAVIER
Empresa: CLINICAS RESIDENCIAS Y SANATORIOS SL
Apoderado
- Serrato Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37135 , F 213, S 8, H M 633798, I/A 49 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Empresa: QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SA
Apoderado
- Serrato Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38388 , F 163, S 8, H M 33105, I/A 420 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Empresa: ASISTENCIA INTEGRAL PERSONALIZADA SL
Apoderado
- Serrato Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45485 , F 208, S 8, H M 622200, I/A 70 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Empresa: RESIDENCIAS NOSTEM SL
Apoderado
- Serrato Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46183 , F 90, S 8, H M 700456, I/A 38 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Empresa: QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SA
Apoderado
- Serrato Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38388 , F 115, S 8, H M 33105, I/A 326 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Apoderado Solidario
- Serrato Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47227 , F 193, S 8, H B 203472, I/A 86 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Empresa: SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL SA
Apoderado Solidario
- Serrato Martinez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47253 , F 64, S 8, H B 177651, I/A 293 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Información de SERRATO MARTINEZ JAVIER
Mostramos los datos de SERRATO MARTINEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRATO MARTINEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos