SERRAT TUBAU RAQUEL
Informe ejecutivo de SERRAT TUBAU RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERRAT TUBAU RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDICIONS LA TERRA SL | Consejero | 04/01/2021 | |
AMBIT RURAL SL | Consejero | 03/09/2020 | |
EURUP SL | Consejero | 17/08/2020 | |
AGROXARXA SL | Consejero | 03/08/2020 |
VINCULACIONES DE SERRAT TUBAU RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRAT TUBAU RAQUEL
Empresa: EDICIONS LA TERRA SL
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41237 , F 35, S 8, H B 66217, I/A 20 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-08
Empresa: AMBIT RURAL SL
Consejero
- Armengol Prats Jordi
- Claramunt Domenech Sergi
- Forcadell Ferreres Daniel
- Serrat Tubau Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33489 , F 201, S 8, H B 232337, I/A 27 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-08
Empresa: EURUP SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42280 , F 43, S 8, H B 69605, I/A 22 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-164-08
Empresa: AGROXARXA SL
Consejero
- Armengol Prats Jordi
- Claramunt Domenech Sergi
- Forcadell Ferreres Daniel
- Serrat Tubau Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 103, S 8, H L 1668, I/A 60 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-25
Información de SERRAT TUBAU RAQUEL
Mostramos los datos de SERRAT TUBAU RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRAT TUBAU RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos