SERRAT MIQUEL PILAR
Informe ejecutivo de SERRAT MIQUEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRAT MIQUEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL ROC A LA FAIXA SL | Consejero | 11/12/2012 | 21/09/2021 |
EL ROC A LA FAIXA SL | Secretario | 11/12/2012 | 21/09/2021 |
TRANSPORTS GORDI SA | Consejero | 13/12/2012 | 20/09/2021 |
TRANSPORTS GORDI SA | Secretario | 13/12/2012 | 20/09/2021 |
TRANSPORTS GORDI SA | Consejero | 06/03/2018 | 20/09/2021 |
TRANSPORTS GORDI SA | Secretario | 06/03/2018 | 20/09/2021 |
VINCULACIONES DE SERRAT MIQUEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRAT MIQUEL PILAR
Empresa: EL ROC A LA FAIXA SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Serrat Miquel Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40703 , F 119, S 8, H B 372163, I/A 11 (21/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-08
Empresa: TRANSPORTS GORDI SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Serrat Miquel Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29169 , F 126, S 8, H B 19263, I/A 15 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-187-08
Empresa: TRANSPORTS GORDI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Serrat Miquel Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29169 , F 124, S 8, H B 19263, I/A 12 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Empresa: TRANSPORTS GORDI SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Serrat Miquel Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29169 , F 122, S 8, H B 19263, I/A 10 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Empresa: EL ROC A LA FAIXA SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Serrat Miquel Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40703 , F 114, S 8, H B 372163, I/A 4 (11/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-08
Información de SERRAT MIQUEL PILAR
Mostramos los datos de SERRAT MIQUEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRAT MIQUEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos