SERRAS GUELL MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de SERRAS GUELL MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRAS GUELL MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS TEXTILES SERRAS-GUELL SL | Presidente | 26/06/2023 | |
INICIATIVAS TEXTILES SERRAS-GUELL SL | Consejero | 26/06/2023 | |
INICIATIVAS TEXTILES SERRAS-GUELL SLL | Administrador Unico | 18/10/2013 |
VINCULACIONES DE SERRAS GUELL MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRAS GUELL MARIA MERCEDES
Empresa: SERGU CAT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Serras Guell Marcela
- Serras Guell Maria
- Serras Guell Maria Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 112224, I/A 11 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-08
Empresa: INICIATIVAS TEXTILES SERRAS-GUELL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Pereda Espeso Luis Jose
- Serras Guell Maria
- Serras Guell Maria Mercedes
Presidente
- Serras Guell Maria Mercedes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48389 , F 187, S 8, H B 582353, I/A 8 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-08
Empresa: INICIATIVAS TEXTILES SERRAS-GUELL SL
Administrador Unico
- Serras Guell Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16539 , F 101, S 8, H M 281740, I/A 5 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Empresa: SERGU CAT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Serras Guell Marcela
- Serras Guell Maria
- Serras Guell Maria Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33325 , F 59, S 8, H B 112224, I/A 9 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-08
Empresa: SERGU CAT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Serras Guell Marcela
- Serras Guell Maria
- Serras Guell Maria Mercedes
Presidente
- Serras Guell Maria Mercedes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33325 , F 59, S 8, H B 112224, I/A 9 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-08
Administrador Unico
- Serras Guell Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16539 , F 98, S 8, H M 281740, I/A 3 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
Empresa: SERGU CAT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Serras Guell Marcela
- Serras Guell Maria
- Serras Guell Maria Mercedes
Presidente
- Serras Guell Maria Mercedes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27042 , F 91, S 8, H B 112224, I/A 5 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-08
Información de SERRAS GUELL MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de SERRAS GUELL MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRAS GUELL MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos