SERRANO VILLAJOS SEILA
Informe ejecutivo de SERRANO VILLAJOS SEILA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SERRANO VILLAJOS SEILA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION SALINERA DE ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 28/09/2023 | |
NUEVA COMPAÑIA ARRENDATARIA DE LAS SALINAS DE TORREVIEJA SA | Apoderado Solidario | 24/07/2023 | |
SAL VESTA IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/03/2023 |
VINCULACIONES DE SERRANO VILLAJOS SEILA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO VILLAJOS SEILA
Empresa: COMPAÑIA SALINERA SALINS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22942 , F 220, S 8, H M 410874, I/A 35 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: UNION SALINERA DE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40043 , F 88, S 8, H M 413280, I/A 36 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
Empresa: UNION SALINERA DE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40043 , F 88, S 8, H M 413280, I/A 36 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
Empresa: SAL COSTA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Campos Aragon Ainhoa
- Patrick Dalla Valle
- Serrano Villajos Seila
- Vicente Prieto Oscar
- Victor Urtiaga
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48534 , F 66, S 8, H B 15663, I/A 85 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23078 , F 90, S 8, H M 413484, I/A 116 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23078 , F 90, S 8, H M 413484, I/A 116 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Empresa: COMPAÑIA SALINERA SALINS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22942 , F 220, S 8, H M 410874, I/A 35 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Empresa: SALINAS DE BONMATI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diaz-caneja Udaondo Juan-emilio
- Elias Mir Cristino Juan
- Serrano Villajos Seila
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24464 , F 84, S 8, H M 440103, I/A 24 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-28
Empresa: SAL VESTA IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Vicente Prieto Oscar
- Serrano Villajos Seila
- Victor Urtiaga
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46100 , F 155, S 8, H B 473702, I/A 15 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
Empresa: UNION SALINERA DE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40043 , F 85, S 8, H M 413280, I/A 35 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
VER MAS ACTOS
Información de SERRANO VILLAJOS SEILA
Mostramos los datos de SERRANO VILLAJOS SEILA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO VILLAJOS SEILA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos