SERRANO VIDAL BERENIC
Informe ejecutivo de SERRANO VIDAL BERENIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRANO VIDAL BERENIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIMEBE H TRES SL | Administrador Mancomunado | 03/03/2015 | |
FERROS BRUGUES SA | Apoderado Mancomunado | 20/02/2015 |
VINCULACIONES DE SERRANO VIDAL BERENIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO VIDAL BERENIC
Empresa: CAIMSA SA
Liquidador
- Serrano Vidal Berenic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10157 , F 115, S 8, H B 85015, I/A 9 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-08
Empresa: CAIMSA SA
Administrador Unico
- Serrano Vidal Berenic
Liquidador
- Serrano Vidal Berenic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10157 , F 115, S 8, H B 85015, I/A 9 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-08
Empresa: MIMEBE H TRES SL
Administrador Mancomunado
- Serrano Vidal Berenic
- Serrano Vidal Meritxell
- Serrano Vidal Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35414 , F 215, S 8, H B 266864, I/A 2 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-08
Empresa: FERROS BRUGUES SA
Apoderado Mancomunado
- Serrano Vidal Berenic
- Serrano Vidal Meritxell
- Serrano Vidal Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23712 , F 60, S 8, H B 60224, I/A 17 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-08
Empresa: CAIMSA SA
Administrador Unico
- Serrano Vidal Berenic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10157 , F 115, S 8, H B 85015, I/A 8 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Información de SERRANO VIDAL BERENIC
Mostramos los datos de SERRANO VIDAL BERENIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO VIDAL BERENIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos