SERRANO VERGARA PEDRO
Informe ejecutivo de SERRANO VERGARA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SERRANO VERGARA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERRANO BROTHERS DESIGN STUDIO SL | Administrador Unico | 27/02/2014 | 07/07/2022 |
SERRANO BROTHERS DESIGN STUDIO SL | Administrador Solidario | 07/07/2022 | |
INNOVA SERRANO SL | Liquidador Mancomunado | 20/10/2021 | 20/10/2021 |
INNOVA SERRANO SL | Administrador Mancomunado | 20/10/2021 | |
BROOMX TECHNOLOGIES SL | Administrador Solidario | 19/05/2016 | 23/01/2020 |
SERRANO BROTHERS DESIGN STUDIO SL | Administrador Mancomunado | 27/02/2014 |
VINCULACIONES DE SERRANO VERGARA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO VERGARA PEDRO
Empresa: SERRANO BROTHERS DESIGN STUDIO SL
Administrador Solidario
- Serrano Vergara Diego
- Serrano Vergara Pedro
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1068 , F 199, S 8, H L 21092, I/A 5 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-25
Empresa: INNOVA SERRANO SL
Liquidador Mancomunado
- Serrano Vergara Diego
- Serrano Vergara Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 65, S 8, H L 10548, I/A 7 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-25
Empresa: INNOVA SERRANO SL
Administrador Mancomunado
- Serrano Vergara Diego
- Serrano Vergara Pedro
Liquidador Mancomunado
- Serrano Vergara Diego
- Serrano Vergara Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 65, S 8, H L 10548, I/A 7 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-25
Empresa: BROOMX TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Serrano Vergara Diego
- Serrano Vergara Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44637 , F 213, S 8, H B 461983, I/A 5 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-08
Empresa: BROOMX TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Serrano Vergara Diego
- Serrano Vergara Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44637 , F 212, S 8, H B 461983, I/A 2 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
Empresa: SERRANO BROTHERS DESIGN STUDIO SL
Administrador Unico
- Serrano Vergara Diego
- Serrano Vergara Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1068 , F 199, S 8, H L 21092, I/A 4 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-25
Empresa: SERRANO BROTHERS DESIGN STUDIO SL
Administrador Mancomunado
- Serrano Vergara Diego
- Serrano Vergara Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1068 , F 199, S 8, H L 21092, I/A 4 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-25
Información de SERRANO VERGARA PEDRO
Mostramos los datos de SERRANO VERGARA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO VERGARA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos