SERRANO ULLANA PEDRO
Informe ejecutivo de SERRANO ULLANA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRANO ULLANA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERROS BRUGUES SA | Apoderado Solidario | 15/05/2024 | |
MIMEBE H TRES SL | Apoderado Solidario | 22/12/2022 |
VINCULACIONES DE SERRANO ULLANA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO ULLANA PEDRO
Empresa: FERROS BRUGUES SA
Apoderado Solidario
- Serrano Ullana Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 60224, I/A 20 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: MIMEBE H TRES SL
Apoderado Solidario
- Serrano Ullana Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35414 , F 215, S 8, H B 266864, I/A 3 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: MIMEBE H TRES SL
Administrador Unico
- Serrano Ullana Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35414 , F 215, S 8, H B 266864, I/A 2 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-08
Empresa: FERROS BRUGUES SA
Administrador Unico
- Serrano Ullana Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23712 , F 60, S 8, H B 60224, I/A 16 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-08
Empresa: CAIMSA SA
Administrador Unico
- Serrano Ullana Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10157 , F 115, S 8, H B 85015, I/A 8 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Empresa: CAIMSA SA
Administrador Unico
- Serrano Ullana Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10157 , F 115, S 8, H B 85015, I/A 7 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Empresa: CAIMSA SA
Administrador Unico
- Serrano Ullana Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10157 , F 115, S 8, H B 85015, I/A 7 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Empresa: FERROS BRUGUES SA
Administrador Unico
- Serrano Ullana Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23712 , F 59, S 8, H B 60224, I/A 15 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-08
Empresa: FERROS BRUGUES SA
Administrador Unico
- Serrano Ullana Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23712 , F 59, S 8, H B 60224, I/A 15 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-08
Información de SERRANO ULLANA PEDRO
Mostramos los datos de SERRANO ULLANA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO ULLANA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos