SERRANO TRUJILLO ANA BELEN
Informe ejecutivo de SERRANO TRUJILLO ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRANO TRUJILLO ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URSA IBERICA AISLANTES SA | Apoderado Mancomunado | 27/10/2023 | |
URSA IBERICA AISLANTES SA | Apoderado | 09/05/2022 |
VINCULACIONES DE SERRANO TRUJILLO ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO TRUJILLO ANA BELEN
Empresa: URSA INSULATION SA
Apoderado
- Serrano Trujillo Ana Belen
- Serrano Trujillo Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40617 , F 107, S 8, H M 403209, I/A 103 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: URSA IBERICA AISLANTES SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38120 , F 8, S 8, H M 80152, I/A 245 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Empresa: URSA INSULATION SA
Apoderado
- Baum Bjorn
- Friedrichs Jochen
- Marin Johnson Christopher
- Regaña Guerra Jose Maria
- Serrano Trujillo Ana Belen
- Skorek Wojciech Bartosz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40617 , F 104, S 8, H M 403209, I/A 96 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Empresa: URSA INSULATION SA
Apoderado
- Baum Bjorn
- Friedrichs Jochen
- Johnson Cristhoper Marin
- Lozano Agramunt Joaquin
- Regaña Guerra Jose Maria
- Serrano Trujillo Ana Belen
- Skorek Wojciech Bartosz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40617 , F 104, S 8, H M 403209, I/A 96 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Empresa: URSA INSULATION SA
Apoderado
- Serrano Trujillo Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40617 , F 101, S 8, H M 403209, I/A 91 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Empresa: URSA INSULATION SA
Apoderado
- Serrano Trujillo Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40617 , F 101, S 8, H M 403209, I/A 90 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Empresa: URSA IBERICA AISLANTES SA
Apoderado
- Serrano Trujillo Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38120 , F 7, S 8, H M 80152, I/A 241 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Información de SERRANO TRUJILLO ANA BELEN
Mostramos los datos de SERRANO TRUJILLO ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO TRUJILLO ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos