SERRANO TAJUELO DOLORES
Informe ejecutivo de SERRANO TAJUELO DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRANO TAJUELO DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISRAZIER INVERSIONES SL | Administrador Unico | 20/04/2009 |
VINCULACIONES DE SERRANO TAJUELO DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO TAJUELO DOLORES
Empresa: REIZA ASESORES SL
Liquidador
- Serrano Tajuelo Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28609 , F 146, S 8, H M 515158, I/A 2 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Empresa: REIZA ASESORES SL
Administrador Unico
- Serrano Tajuelo Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28609 , F 146, S 8, H M 515158, I/A 2 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Empresa: REIZA ASESORES SL
Administrador Unico
- Serrano Tajuelo Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28609 , F 142, S 8, H M 515158, I/A 1 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-28
Empresa: YUGO Y SERRANO CONSTRUCCIONES SL
Apoderado
- Palomo Yugo Justino
- Serrano Tajuelo Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23128 , F 3, S 8, H M 414512, I/A 2 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-28
Empresa: ISRAZIER INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Serrano Tajuelo Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20805 , F 194, S 8, H M 368728, I/A 2 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-28
Información de SERRANO TAJUELO DOLORES
Mostramos los datos de SERRANO TAJUELO DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO TAJUELO DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos