SERRANO SOTO JUAN
Informe ejecutivo de SERRANO SOTO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERRANO SOTO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAURO DIGITAL PRINT SL | Administrador Unico | 13/02/2018 | |
TRAINERWOLVES SL | Administrador Unico | 19/02/2014 | |
LAURO DIGITAL SLL | Administrador Unico | 16/04/2013 |
VINCULACIONES DE SERRANO SOTO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO SOTO JUAN
Empresa: LAURO DIGITAL PRINT SL
Administrador Unico
- Serrano Soto Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5416, L 4323, F 130, S 8, H MA129080, I/A 2 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-29
Empresa: TRAINERWOLVES SL
Administrador Unico
- Serrano Soto Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5242, L 4149, F 65, S 8, H MA121920, I/A 1 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-29
Empresa: LAURO DIGITAL SLL
Administrador Unico
- Serrano Soto Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4672, L 3580, F 154, S 8, H MA102357, I/A 5 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-29
Empresa: LAURO DIGITAL SLL
Administrador Unico
- Serrano Soto Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4672, L 3580, F 154, S 8, H MA102357, I/A 3 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-29
Empresa: LAURO DIGITAL SLL
Administrador Unico
- Serrano Soto Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4672, L 3580, F 154, S 8, H MA102357, I/A 2 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-29
Información de SERRANO SOTO JUAN
Mostramos los datos de SERRANO SOTO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO SOTO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos