SERRANO SAENZ DE TEJADA GUILLERMO FRANCISCO
Informe ejecutivo de SERRANO SAENZ DE TEJADA GUILLERMO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRANO SAENZ DE TEJADA GUILLERMO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHECKPOINT PARTNERS (ESPAÑA) SL | Socio Unico | 12/04/2016 | |
CHECKPOINT PARTNERS (ESPAÑA) SL | Administrador Unico | 12/04/2016 |
VINCULACIONES DE SERRANO SAENZ DE TEJADA GUILLERMO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO SAENZ DE TEJADA GUILLERMO FRANCISCO
Liquidador
- Serrano Saenz De Tejada Guillermo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37157 , F 5, S 8, H M 663131, I/A 4 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Administrador Unico
- Serrano Saenz De Tejada Guillermo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37157 , F 5, S 8, H M 663131, I/A 4 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Administrador Unico
- Serrano Saenz De Tejada Guillermo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37157 , F 1, S 8, H M 663131, I/A 1 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28
Empresa: CHECKPOINT PARTNERS (ESPAÑA) SL
Administrador Unico
- Serrano Saenz De Tejada Guillermo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34581 , F 118, S 8, H M 622145, I/A 1 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-28
Empresa: CHECKPOINT PARTNERS (ESPAÑA) SL
Socio Único
- Serrano Saenz De Tejada Guillermo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34581 , F 118, S 8, H M 622145, I/A 1 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-28
Liquidador
- Serrano Saenz De Tejada Guillermo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17718 , F 22, S 8, H M 305235, I/A 5 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Administrador Unico
- Serrano Saenz De Tejada Guillermo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17718 , F 22, S 8, H M 305235, I/A 5 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Información de SERRANO SAENZ DE TEJADA GUILLERMO FRANCISCO
Mostramos los datos de SERRANO SAENZ DE TEJADA GUILLERMO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO SAENZ DE TEJADA GUILLERMO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos