SERRANO RANGEL MARIA ALEJANDRA
Informe ejecutivo de SERRANO RANGEL MARIA ALEJANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SERRANO RANGEL MARIA ALEJANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMUEBLES Y OPERACIONES SA | Vicepresidente | 17/05/2018 | 21/01/2022 |
INMUEBLES Y OPERACIONES SA | Consejero Delegado Mancomunado | 17/05/2018 | 21/01/2022 |
INMUEBLES Y OPERACIONES SA | Consejero | 17/05/2018 | 21/01/2022 |
INMUEBLES Y OPERACIONES SA | M.Cons.Liq | 21/01/2022 | 21/01/2022 |
INMUEBLES Y OPERACIONES SA | Vpr.Cons.Liq | 21/01/2022 | 21/01/2022 |
MULTISYSTEM SECURITY GROUP SA | Vpr.Cons.Liq | 11/02/2019 | 11/02/2019 |
MULTISYSTEM SECURITY GROUP SA | M.Cons.Liq | 11/02/2019 | 11/02/2019 |
MULTISISTEMAS DE SEGURIDAD ESPAÑA SA | Vpr.Cons.Liq | 11/02/2019 | 11/02/2019 |
MULTISISTEMAS DE SEGURIDAD ESPAÑA SA | M.Cons.Liq | 11/02/2019 | 11/02/2019 |
MULTISYSTEM SECURITY GROUP SA | Vicepresidente | 17/05/2018 | 11/02/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SERRANO RANGEL MARIA ALEJANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO RANGEL MARIA ALEJANDRA
Empresa: INMUEBLES Y OPERACIONES SA
M.Cons.Liq
- Cruz Garcia Gonzalez Jose
- Desfassiaux Sanchez Alejandro Gerardo
- Sapien Santos Raul
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Vpr.Cons.Liq
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37648 , F 141, S 8, H M 670807, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: INMUEBLES Y OPERACIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Sapien Santos Raul
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Desfassiaux Sanchez Alejandro Gerardo
- Garcia Gonzalez Jose Cruz
- Sapien Santos Raul
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37648 , F 141, S 8, H M 670807, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-28
Empresa: MULTISISTEMAS DE SEGURIDAD ESPAÑA SA
M.Cons.Liq
- Desfassiaux Sanchez Alejandro Gerardo
- Garcia Gonzalez Jose Cruz
- Sapien Santos Raul
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Vpr.Cons.Liq
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37648 , F 152, S 8, H M 670808, I/A 2 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Empresa: MULTISISTEMAS DE SEGURIDAD ESPAÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Sapien Santos Raul
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Desfassiaux Sanchez Alejandro Gerardo
- Garcia Gonzalez Jose Cruz
- Sapien Santos Raul
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37648 , F 152, S 8, H M 670808, I/A 2 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Empresa: MULTISYSTEM SECURITY GROUP SA
M.Cons.Liq
- Desfassiaux Sanchez Alejandro Gerardo
- Garcia Gonzalez Jose Cruz
- Sapien Santos Raul
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Pr.Cons.Liq
Secr.Cons.Li
Vpr.Cons.Liq
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37648 , F 131, S 8, H M 670806, I/A 2 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Empresa: MULTISYSTEM SECURITY GROUP SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Sapien Santos Raul
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Desfassiaux Sanchez Alejandro Gerardo
- Garcia Gonzalez Jose Cruz
- Sapien Santos Raul
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37648 , F 131, S 8, H M 670806, I/A 2 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Empresa: MULTISISTEMAS DE SEGURIDAD ESPAÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Santos Raul Sapien
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Desfassiaux Sanchez Alejandro Gerardo
- Garcia Gonzalez Jose Cruz
- Santos Raul Sapien
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37648 , F 150, S 8, H M 670808, I/A 1 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: INMUEBLES Y OPERACIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Santos Raul Sapien
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Desfassiaux Sanchez Alejandro Gerardo
- Garcia Gonzalez Jose Cruz
- Santos Raul Sapien
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37648 , F 140, S 8, H M 670807, I/A 1 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: MULTISYSTEM SECURITY GROUP SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Santos Raul Sapien
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Desfassiaux Sanchez Alejandro Gerardo
- Garcia Gonzalez Jose Cruz
- Santos Raul Sapien
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Serrano Rangel Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37648 , F 130, S 8, H M 670806, I/A 1 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Información de SERRANO RANGEL MARIA ALEJANDRA
Mostramos los datos de SERRANO RANGEL MARIA ALEJANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO RANGEL MARIA ALEJANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos