SERRANO MUÑOZ IVAN
Informe ejecutivo de SERRANO MUÑOZ IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SERRANO MUÑOZ IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INIBSA DENTAL SL | Apoderado Solidario | 18/12/2019 | |
SURIA ENERGIA SOLAR SL | Socio Unico | 15/04/2010 | |
SURIA ENERGIA SOLAR SL | Administrador Unico | 15/04/2010 |
VINCULACIONES DE SERRANO MUÑOZ IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO MUÑOZ IVAN
Empresa: LABORATORIOS INIBSA SA
Apoderado Solidario
- Serrano Muñoz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 72693, I/A 201 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Empresa: INIBSA HOSPITAL SL
Apoderado Solidario
- Serrano Muñoz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47134 , F 131, S 8, H B 420580, I/A 19 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Empresa: INIBSA DENTAL SL
Apoderado Solidario
- Serrano Muñoz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43764 , F 178, S 8, H B 420578, I/A 18 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Empresa: INIBSA GINECOLOGIA SA
Apoderado Solidario
- Serrano Muñoz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45663 , F 211, S 8, H B 485683, I/A 14 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Empresa: LABORATORIOS INIBSA SA
Apoderado Solidario
- Serrano Muñoz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46011 , F 125, S 8, H B 72693, I/A 179 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Empresa: INTERPARKING LLEIDATANA SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Sanz Susana
- Fernandez Sanz Susana
- Fernandez Sanz Susana
- Lopez Aguirre Jose Miguel
- Lopez Aguirre Jose Miguel
- Lopez Aguirre Jose Miguel
- Ortega Gonzalez Jose Luis
- Ortega Gonzalez Jose Luis
- Ortega Gonzalez Jose Luis
- Pascual Rodriguez Virginia
- Pascual Rodriguez Virginia
- Pascual Rodriguez Virginia
- Poveda Cuenca Rafael
- Poveda Cuenca Rafael
- Poveda Cuenca Rafael
- Serrano Muñoz Ivan
- Serrano Muñoz Ivan
- Serrano Muñoz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 73, S 8, H L 3370, I/A 36 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-25
Empresa: INTERPARKING HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43002 , F 9, S 8, H B 111624, I/A 55 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Empresa: INTERPARKING HISPANIA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43002 , F 5, S 8, H B 111624, I/A 50 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-08
Empresa: INTERPARKING LLEIDATANA SA
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Sanz Susana
- Fernandez Sanz Susana
- Fernandez Sanz Susana
- Lopez Aguirre Jose Miguel
- Lopez Aguirre Jose Miguel
- Lopez Aguirre Jose Miguel
- Ortega Gonzalez Jose Luis
- Ortega Gonzalez Jose Luis
- Ortega Gonzalez Jose Luis
- Pascual Rodriguez Virginia
- Pascual Rodriguez Virginia
- Pascual Rodriguez Virginia
- Poveda Cuenca Rafael
- Poveda Cuenca Rafael
- Poveda Cuenca Rafael
- Serrano Muñoz Ivan
- Serrano Muñoz Ivan
- Serrano Muñoz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 72, S 8, H L 3370, I/A 34 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-25
Empresa: SURIA ENERGIA SOLAR SL
Administrador Unico
- Serrano Muñoz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27626 , F 143, S 8, H M 497835, I/A 1 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28
VER MAS ACTOS
Información de SERRANO MUÑOZ IVAN
Mostramos los datos de SERRANO MUÑOZ IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO MUÑOZ IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos