SERRANO MORCILLO TEOFILO
Informe ejecutivo de SERRANO MORCILLO TEOFILO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SERRANO MORCILLO TEOFILO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESFERA INFORMATICA SL | Apoderado | 30/04/2018 | |
GENERLAND GREEN GROUP SL | Administrador Mancomunado | 12/02/2013 | 19/06/2013 |
TECNOLOGIA Y GESTION UNIFICADA DE PROYECTOS SL | Administrador Unico | 12/01/2012 | |
TECNOLOGIA Y GESTION UNIFICADA DE PROYECTOS SL | Liquidador | 12/01/2012 | 12/01/2012 |
VINCULACIONES DE SERRANO MORCILLO TEOFILO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO MORCILLO TEOFILO
Empresa: ESFERA INFORMATICA SL
Apoderado
- Serrano Morcillo Teofilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13888 , F 133, S 8, H M 227306, I/A 6 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-28
Empresa: GENERLAND GREEN GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Mayordomo Monreal Luis Miguel
- Serrano Morcillo Teofilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30711 , F 87, S 8, H M 552649, I/A 2 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-28
Empresa: GENERLAND GREEN GROUP SL
Administrador Mancomunado
- Mayordomo Monreal Luis Miguel
- Serrano Morcillo Teofilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30711 , F 86, S 8, H M 552649, I/A 1 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28
Liquidador
- Serrano Morcillo Teofilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25244 , F 50, S 8, H M 454517, I/A 3 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Administrador Unico
- Serrano Morcillo Teofilo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25244 , F 50, S 8, H M 454517, I/A 3 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Información de SERRANO MORCILLO TEOFILO
Mostramos los datos de SERRANO MORCILLO TEOFILO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO MORCILLO TEOFILO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos