SERRANO MARTIN MARTA
Informe ejecutivo de SERRANO MARTIN MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERRANO MARTIN MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERNANDO Y SELENE SL | Administrador Unico | 09/01/2024 | |
JULIO SERRANO 57 SL | Administrador Unico | 22/08/2023 | |
MARKETING COMSENTIDO SL | Administrador Unico | 06/05/2022 |
VINCULACIONES DE SERRANO MARTIN MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO MARTIN MARTA
Empresa: FERNANDO Y SELENE SL
Administrador Unico
- Serrano Martin Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755 , F 69, S 8, H PM 83716, I/A 2 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-07
Empresa: JULIO SERRANO 57 SL
Administrador Unico
- Serrano Martin Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2754 , F 199, S 8, H PM 83697, I/A 2 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-07
Empresa: MARKETING COMSENTIDO SL
Administrador Unico
- Serrano Martin Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949 , F 29, S 8, H PM 93809, I/A 1 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-07
Información de SERRANO MARTIN MARTA
Mostramos los datos de SERRANO MARTIN MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO MARTIN MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos