SERRANO LECUE MARIA MERCEDES REMEDIOS
Informe ejecutivo de SERRANO LECUE MARIA MERCEDES REMEDIOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRANO LECUE MARIA MERCEDES REMEDIOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BCM INGENIEROS SL | Apoderado | 06/10/2009 |
VINCULACIONES DE SERRANO LECUE MARIA MERCEDES REMEDIOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO LECUE MARIA MERCEDES REMEDIOS
Empresa: OASIS DISTRIBUCION DE CARBURANTES SL
Administrador Solidario
- Escobedo Gutierrez Jose Manuel
- Serrano Lecue Maria Mercedes Remedios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712, L 625, F 207, S 8, H MA 21850, I/A 8 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-29
Empresa: BCM INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Serrano Lecue Maria Mercedes Remedios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4026, L 2937, F 20, S 8, H MA 83502, I/A 9 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-29
Empresa: ESCOBEDO SA
Apoderado
Socio único
- Serrano Lecue Maria Mercedes Remedios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483, L 396, F 11, S 8, H MA 14893, I/A 10 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-29
Empresa: OASIS DISTRIBUCION DE CARBURANTES SL
Administrador Solidario
- Escobedo Gutierrez Jose Manuel
- Serrano Lecue Maria Mercedes Remedios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712, L 625, F 207, S 8, H MA 21850, I/A 6 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-170-29
Empresa: BCM INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Serrano Lecue Maria Mercedes Remedios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4026, L 2937, F 18, S 8, H MA 83502, I/A 5 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-29
Empresa: OASIS DISTRIBUCION DE CARBURANTES SL
Administrador Unico
- Serrano Lecue Maria Mercedes Remedios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712, L 625, F 207, S 8, H MA 21850, I/A 5 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-29
Empresa: ESCOBEDO SA
Administrador Unico
- Serrano Lecue Maria Mercedes Remedios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483, L 396, F 10, S 8, H MA 14893, I/A 8 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-188-29
Empresa: BCM INGENIEROS SL
Apoderado
- Serrano Lecue Maria Mercedes Remedios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4026, L 2937, F 17, S 8, H MA 83502, I/A 4 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-29
Información de SERRANO LECUE MARIA MERCEDES REMEDIOS
Mostramos los datos de SERRANO LECUE MARIA MERCEDES REMEDIOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO LECUE MARIA MERCEDES REMEDIOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos