SERRANO HERRERO ANGEL
Informe ejecutivo de SERRANO HERRERO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERRANO HERRERO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMONAUTIC ALFA SIERRA SL | Socio Unico | 23/12/2015 | |
INMONAUTIC ALFA SIERRA SL | Administrador Unico | 16/01/2015 |
VINCULACIONES DE SERRANO HERRERO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO HERRERO ANGEL
Empresa: INMONAUTIC ALFA SIERRA SL
Socio Único
- Serrano Herrero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338, L 3248, F 9, S 8, H MA 92311, I/A 3 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-2-29
Empresa: INMONAUTIC ALFA SIERRA SL
Administrador Unico
- Serrano Herrero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338, L 3248, F 9, S 8, H MA 92311, I/A 2 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-29
Información de SERRANO HERRERO ANGEL
Mostramos los datos de SERRANO HERRERO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO HERRERO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos