SERRANO GUERRA CRISTINA
Informe ejecutivo de SERRANO GUERRA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRANO GUERRA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KELLY SERVICES EMPLEO EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | Apoderado Solidario | 23/01/2009 | 05/01/2011 |
KELLY SERVICES SELECCION Y FORMACION SL | Apoderado | 26/01/2009 | 13/07/2010 |
KELLY SERVICES EMPLEO EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | Apoderado | 23/01/2009 | 16/02/2010 |
VINCULACIONES DE SERRANO GUERRA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO GUERRA CRISTINA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25689 , F 78, S 8, H M 182007, I/A 38 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25347 , F 100, S 8, H M 49851, I/A 44 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Apoderado
- Gallardo Morote Antonio
- Giorgetti Stefano
- Giorgetti Stefano
- Little Patricia Ann
- Serrano Guerra Cristina
- Serrano Guerra Cristina
- Thirot Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25689 , F 75, S 8, H M 182007, I/A 35 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28
Apoderado Solidario
- Giorgetti Stefano
- Serrano Guerra Cristina
Apoderado
- Gallardo Morote Antonio
- Giorgetti Stefano
- Little Patricia Ann
- Serrano Guerra Cristina
- Thirot Olivier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25347 , F 95, S 8, H M 49851, I/A 39 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-28
Información de SERRANO GUERRA CRISTINA
Mostramos los datos de SERRANO GUERRA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO GUERRA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos