SERRANO GOMEZ PILAR
Informe ejecutivo de SERRANO GOMEZ PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRANO GOMEZ PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONTANERIA Y CALEFACCION ORTUÑEZ SL | Administrador Solidario | 25/03/2013 | 29/04/2020 |
FONTANERIA Y CALEFACCION ORTUÑEZ SL | Administrador Unico | 30/05/2012 | 25/03/2013 |
FONTANERIA Y CALEFACCION ORTUÑEZ SL | Administrador Solidario | 30/05/2012 |
VINCULACIONES DE SERRANO GOMEZ PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO GOMEZ PILAR
Empresa: FONTANERIA Y CALEFACCION ORTUÑEZ SL
Administrador Solidario
- Ortuñez Serrano Jose Manuel
- Serrano Gomez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 12, S 8, H VA 5053, I/A 8 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-87-47
Empresa: FONTANERIA Y CALEFACCION ORTUÑEZ SL
Administrador Solidario
- Ortuñez Serrano Jose Manuel
- Serrano Gomez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 11, S 8, H VA 5053, I/A 7 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-47
Empresa: FONTANERIA Y CALEFACCION ORTUÑEZ SL
Administrador Solidario
- Ortuñez Serrano Jose Manuel
- Ortuñez Serrano Raul
- Serrano Gomez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 11, S 8, H VA 5053, I/A 5 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-47
Empresa: FONTANERIA Y CALEFACCION ORTUÑEZ SL
Administrador Unico
- Serrano Gomez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 11, S 8, H VA 5053, I/A 5 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-47
Empresa: FONTANERIA Y CALEFACCION ORTUÑEZ SL
Administrador Unico
- Serrano Gomez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 11, S 8, H VA 5053, I/A 4 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-47
Empresa: FONTANERIA Y CALEFACCION ORTUÑEZ SL
Administrador Solidario
- Ortuñez Arribas Jose Antonio
- Serrano Gomez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 11, S 8, H VA 5053, I/A 4 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-47
Información de SERRANO GOMEZ PILAR
Mostramos los datos de SERRANO GOMEZ PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO GOMEZ PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos