SERRANO FERNANDEZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de SERRANO FERNANDEZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SERRANO FERNANDEZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINETE TECNICO FERNANDEZ BARREDO SL | Consejero Delegado Solidario | 03/03/2020 | |
GABINETE TECNICO FERNANDEZ BARREDO SL | Presidente | 03/03/2020 | |
GABINETE TECNICO FERNANDEZ BARREDO SL | Consejero | 03/03/2020 | |
SERRACORP SL | Apoderado Mancomunado | 19/10/2010 | |
SERRACORP SL | Secretario | 27/09/2010 | |
SERRACORP SL | Consejero | 27/09/2010 |
VINCULACIONES DE SERRANO FERNANDEZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO FERNANDEZ JUAN JOSE
Empresa: PARTIZIONA SISTEMAS Y DIVISIONES SL
Administrador Mancomunado
- Serrano Fernandez David
- Serrano Fernandez Juan Jose
- Serrano Fernandez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29009 , F 94, S 8, H M 522361, I/A 3 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: ACRISTALAR IBERICA SL
Administrador Mancomunado
- Serrano Fernandez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35727 , F 103, S 8, H M 642019, I/A 4 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Consejero Delegado Solidario
- Serrano Fernandez Juan Jose
Consejero
- Serrano Fernandez Juan Jose
Pres.Honorif
Presidente
- Serrano Fernandez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10782 , F 177, S 8, H M 170433, I/A 10 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: SCC TRADER WEALTH SL
Liquidador Solidario
- Serrano Fernandez David
- Serrano Fernandez Juan Jose
- Serrano Fernandez Luis
- Serrano Martinez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36518 , F 149, S 8, H M 655923, I/A 3 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-28
Empresa: SCC TRADER WEALTH SL
Administrador Mancomunado
- Serrano Fernandez David
- Serrano Fernandez Juan Jose
- Serrano Fernandez Luis
- Serrano Martinez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36518 , F 149, S 8, H M 655923, I/A 3 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-28
Empresa: SCC TRADER WEALTH SL
Administrador Mancomunado
- Serrano Fernandez David
- Serrano Fernandez Juan Jose
- Serrano Fernandez Luis
- Serrano Martinez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36518 , F 147, S 8, H M 655923, I/A 1 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Empresa: JUDALU INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Serrano Fernandez David
- Serrano Fernandez Juan Jose
- Serrano Fernandez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35727 , F 101, S 8, H M 642019, I/A 1 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-28
Empresa: STRING PARTITIONS SYSTEMS SL
Consejero
- Serrano Fernandez Daniel
- Serrano Fernandez David
- Serrano Fernandez Juan Jose
- Serrano Fernandez Luis
- Serrano Fernandez Maria Elena
Presidente
Secretario
- Serrano Fernandez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28680 , F 141, S 8, H M 516476, I/A 3 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
Empresa: PARTIZIONA SISTEMAS Y DIVISIONES SL
Administrador Mancomunado
- Serrano Fernandez David
- Serrano Fernandez Juan Jose
- Serrano Fernandez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29009 , F 91, S 8, H M 522361, I/A 1 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-28
Empresa: DISEÑOS MODULARES SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510 , F 217, S 8, H M 43901, I/A 17 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-28
VER MAS ACTOS
Información de SERRANO FERNANDEZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de SERRANO FERNANDEZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO FERNANDEZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos