SERRANO FERNANDEZ JOSE
Informe ejecutivo de SERRANO FERNANDEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SERRANO FERNANDEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORO PEPE CASH SL | Administrador Unico | 30/03/2011 |
VINCULACIONES DE SERRANO FERNANDEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO FERNANDEZ JOSE
Empresa: SETAS SIRLACHE SL
Administrador Solidario
- Serrano Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 57, S 8, H H 727, I/A 9 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-21
Liquidador
- Serrano Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 194, S 8, H CO 31794, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-14
Administrador Solidario
- Garcia Perez Antonio
- Serrano Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 194, S 8, H CO 31794, I/A 2 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-14
Empresa: BARCO POL ARACENA SL
Administrador Solidario
- Serrano Fernandez Jose
- Serrano Parrillo Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222, L 63, F 166, S 8, H H 727,h , I/ 5 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-21
Empresa: BARCO POL ARACENA SL
Administrador Unico
- Serrano Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 222, L 63, F 166, S 8, H H 727,h , I/ 5 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-21
Administrador Solidario
- Garcia Perez Antonio
- Serrano Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 191, S 8, H CO 31794, I/A 1 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-14
Empresa: SERRANO Y VERGARA PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Serrano Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 436 , F 156, S 8, H CR 17259, I/A 5 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-13
Empresa: ORO PEPE CASH SL
Administrador Unico
- Serrano Fernandez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42465 , F 219, S 8, H B 409133, I/A 1 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-08
Información de SERRANO FERNANDEZ JOSE
Mostramos los datos de SERRANO FERNANDEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO FERNANDEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos