SERRANO EVERS FRANZ JOSE
Informe ejecutivo de SERRANO EVERS FRANZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SERRANO EVERS FRANZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANZ COSMETICS AND BEAUTY AFFAIRS SL | Socio Unico | 19/05/2023 | |
FRANZ COSMETICS AND BEAUTY AFFAIRS SL | Administrador Unico | 19/05/2023 | |
REZET 360 SL | Socio Unico | 27/04/2023 | |
REZET 360 SL | Administrador Unico | 27/04/2023 | |
SEVERS MANAGEMENT INVESTMENT SL | Socio Unico | 26/04/2018 | |
SEVERS MANAGEMENT INVESTMENT SL | Administrador Unico | 26/04/2018 |
VINCULACIONES DE SERRANO EVERS FRANZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO EVERS FRANZ JOSE
Administrador Unico
- Serrano Evers Franz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45222 , F 25, S 8, H M 795713, I/A 1 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Socio Único
- Serrano Evers Franz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45222 , F 25, S 8, H M 795713, I/A 1 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Empresa: REZET 360 SL
Socio Único
- Serrano Evers Franz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40606 , F 52, S 8, H M 720619, I/A 5 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: REZET 360 SL
Administrador Unico
- Serrano Evers Franz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40606 , F 52, S 8, H M 720619, I/A 4 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: SEVERS MANAGEMENT INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Serrano Evers Franz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37594 , F 141, S 8, H M 670042, I/A 1 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-28
Empresa: SEVERS MANAGEMENT INVESTMENT SL
Socio Único
- Serrano Evers Franz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37594 , F 141, S 8, H M 670042, I/A 1 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-28
Empresa: RAJI MAHER INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Serrano Evers Franz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33700 , F 61, S 8, H M 606664, I/A 3 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: RAJI MAHER INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Serrano Evers Franz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33700 , F 60, S 8, H M 606664, I/A 2 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: RAJI MAHER INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Serrano Evers Franz Jose
- Tamimi Raji Maher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33700 , F 60, S 8, H M 606664, I/A 2 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: KATENAR INTERNATIONAL CONSULTING SL
Administrador Unico
- Serrano Evers Franz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20452 , F 84, S 8, H M 361766, I/A 6 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
VER MAS ACTOS
Información de SERRANO EVERS FRANZ JOSE
Mostramos los datos de SERRANO EVERS FRANZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO EVERS FRANZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos