SERRANO ESCUDERO MARIA EDITA
Informe ejecutivo de SERRANO ESCUDERO MARIA EDITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERRANO ESCUDERO MARIA EDITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SM MOTOR SA | Socio Unico | 13/01/2023 | |
SM MOTOR SA | Administrador Unico | 27/12/2022 |
VINCULACIONES DE SERRANO ESCUDERO MARIA EDITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO ESCUDERO MARIA EDITA
Empresa: SM MOTOR SA
Socio Único
- Serrano Escudero Maria Edita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 236 , F 161, S 8, H AL 7522, I/A 11 (13/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-04
Empresa: SM MOTOR SA
Administrador Unico
- Serrano Escudero Maria Edita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 236 , F 161, S 8, H AL 7522, I/A 10 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-04
Empresa: SM MOTOR SA
Administrador Solidario
- Serrano Escudero Maria Edita
- Serrano Escudero Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 236 , F 161, S 8, H AL 7522, I/A 10 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-04
Empresa: SM MOTOR SA
Administrador Solidario
- Serrano Escudero Maria Edita
- Serrano Escudero Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 236 , F 160, S 8, H AL 7522, I/A 9 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-04
Información de SERRANO ESCUDERO MARIA EDITA
Mostramos los datos de SERRANO ESCUDERO MARIA EDITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO ESCUDERO MARIA EDITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos