SERRANO ESCLAPEZ ANA BELEN
Informe ejecutivo de SERRANO ESCLAPEZ ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRANO ESCLAPEZ ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOLF SANTA POLA SA | Consejero | 03/04/2024 | |
GOLF SANTA POLA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 03/04/2024 | |
GOLF SANTA POLA SA | Secretario | 03/04/2024 | |
EL PLANTIO SL | Administrador Mancomunado | 29/01/2020 | |
NOU MEDITERRANI SA | Consejero Delegado Mancomunado | 28/11/2019 | |
NOU MEDITERRANI SA | Consejero | 28/11/2019 | |
DESARROLLOS Y GESTIONES JOSMAN 2.005 SL | Administrador Unico | 14/11/2016 |
VINCULACIONES DE SERRANO ESCLAPEZ ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO ESCLAPEZ ANA BELEN
Empresa: GOLF SANTA POLA SA
Consejero
- Serrano Aznar Antonio
- Serrano Aznar Antonio
- Serrano Aznar Antonio
- Serrano Esclapez Ana Belen
- Serrano Esclapez Ana Belen
- Serrano Esclapez Margarita
- Serrano Esclapez Margarita
- Serrano Esclapez Margarita
- Serrano Moll Raul
- Serrano Moll Raul
- Serrano Moll Raul
Secretario
- Serrano Esclapez Ana Belen
- Serrano Esclapez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 199, S 8, H A 6206, I/A 6 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-03
Empresa: GOLF SANTA POLA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Serrano Esclapez Ana Belen
- Serrano Moll Raul
Consejero
- Serrano Esclapez Ana Belen
Secretario
- Serrano Esclapez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 199, S 8, H A 6206, I/A 6 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-03
Empresa: SECEPA SL
Administrador Mancomunado
- Serrano Esclapez Ana Belen
- Serrano Moll Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2541 , F 224, S 8, H A 70539, I/A 6 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-03
Empresa: EL PLANTIO SL
Administrador Mancomunado
- Serrano Aznar Antonio
- Serrano Aznar Jose
- Serrano Esclapez Ana Belen
- Serrano Moll Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3752 , F 196, S 8, H A 16516, I/A 12 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-03
Empresa: NOU MEDITERRANI SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Serrano Aznar Antonio
- Serrano Aznar Jose
- Serrano Esclapez Ana Belen
- Serrano Moll Raul
Consejero
- Serrano Aznar Antonio
- Serrano Aznar Jose
- Serrano Esclapez Ana Belen
- Serrano Moll Raul
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4067 , F 136, S 8, H A 19317, I/A 15 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-03
Empresa: SECEPA SL
Administrador Mancomunado
- Serrano Esclapez Ana Belen
- Serrano Moll Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2541 , F 224, S 8, H A 70539, I/A 5 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-03
Empresa: JOSMAN ELCHE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Serrano Esclapez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 135, S 8, H A 143004, I/A 2 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-03
Administrador Unico
- Serrano Esclapez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 43, S 8, H A 97753, I/A 4 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-03
Empresa: JOSMAN ELCHE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Serrano Esclapez Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 134, S 8, H A 143004, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-03
Empresa: NOU MEDITERRANI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Serrano Aznar Antonio
- Serrano Aznar Jose
- Serrano Esclapez Ana Belen
- Serrano Moll Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 210, S 8, H A 19317, I/A 11 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-03
VER MAS ACTOS
Información de SERRANO ESCLAPEZ ANA BELEN
Mostramos los datos de SERRANO ESCLAPEZ ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO ESCLAPEZ ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos