SERRANO DE LA MONTAÑA MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de SERRANO DE LA MONTAÑA MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERRANO DE LA MONTAÑA MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIO CREATIVO RAFAGAS SA | Consejero | 13/11/2012 |
VINCULACIONES DE SERRANO DE LA MONTAÑA MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO DE LA MONTAÑA MARIA VICTORIA
Empresa: SERGRAFIC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Serrano De La Montaña Antonio
- Serrano De La Montaña Maria Victoria
- Serrano Jabato Enrique Antonio
Presidente
Secretario
- Serrano De La Montaña Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27937 , F 203, S 8, H M 104280, I/A 19 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: ESTUDIO CREATIVO RAFAGAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Serrano De La Montaña Antonio
- Serrano De La Montaña Maria Victoria
- Serrano Jabato Enrique Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6321 , F 190, S 8, H M 103047, I/A 15 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-28
Empresa: ESTUDIO CREATIVO RAFAGAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Serrano De La Montaña Maria Victoria
Secretario
- Serrano De La Montaña Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6321 , F 190, S 8, H M 103047, I/A 15 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-28
Empresa: SERGRAFIC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Serrano De La Montaña Antonio
- Serrano De La Montaña Maria Victoria
- Serrano Jabato Enrique Antonio
Presidente
Secretario
- Serrano De La Montaña Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27937 , F 202, S 8, H M 104280, I/A 18 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-28
Información de SERRANO DE LA MONTAÑA MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de SERRANO DE LA MONTAÑA MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO DE LA MONTAÑA MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos