SERRANO DE CEBALLOS ANA CARINA
Informe ejecutivo de SERRANO DE CEBALLOS ANA CARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SERRANO DE CEBALLOS ANA CARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FSC INVERSIONES E INMUEBLES SL | Administrador Unico | 26/07/2021 | |
FSC INVERSIONES E INMUEBLES SL | Apoderado Mancomunado | 17/01/2019 | |
FSC INVERSIONES E INMUEBLES SL | Apoderado Mancomunado | 31/10/2018 |
VINCULACIONES DE SERRANO DE CEBALLOS ANA CARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO DE CEBALLOS ANA CARINA
Empresa: FSC INVERSIONES E INMUEBLES SL
Administrador Unico
- Serrano De Ceballos Ana Carina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37829 , F 155, S 8, H M 144561, I/A 13 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Empresa: FSC INVERSIONES E INMUEBLES SL
Apoderado Mancomunado
- Serrano Ceballos Angel
- Serrano Ceballos Belen
- Serrano Ceballos Casilda
- Serrano Ceballos Jorge
- Serrano Ceballos Monica
- Serrano Ceballos Sofia
- Serrano De Ceballos Ana Carina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37829 , F 154, S 8, H M 144561, I/A 12 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Empresa: FSC INVERSIONES E INMUEBLES SL
Apoderado Mancomunado
- Serrano Ceballos Belen
- Serrano Ceballos Jorge
- Serrano Ceballos Monica
- Serrano De Ceballos Ana Carina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8985 , F 128, S 8, H M 144561, I/A 11 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-28
Información de SERRANO DE CEBALLOS ANA CARINA
Mostramos los datos de SERRANO DE CEBALLOS ANA CARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO DE CEBALLOS ANA CARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos